Utvecklingsgruppen för vattenbruk
MMM035:00/2017 Organ
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer MMM035:00/2017
Ärendenummer 952/06.02/2017 , VN/4646/2020
Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet
Mandattid 18.9.2017 – 31.12.2025
Datum för tillsättande 18.9.2017
Typ av organ Arbetsgrupp
Kontaktperson
Saana Tarhanen, Asiantuntija
fornamn.efternamn@mmm.fi
Mål och resultat
Kehittämisryhmän tehtävänä on osallistua Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman jatkuvaan arviointi- ja ennakointityöhön. Kehittämisryhmä seuraa muutoinkin alan kehitystä, tehostaa vesiviljelyelinkeinoon vaikuttavien tahojen välistä tiedonvaihtoa ja syventää tukia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja kehittämismahdollisuuksista.
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Risto, Lampinen
kalatalousneuvos
jord- och skogsbruksministeriet
Roll: Ordförande
18.9.2017 – 31.12.2025
Risto, Lampinen
kalatalousneuvos
jord- och skogsbruksministeriet
Roll: Ansvarig person
18.9.2017 – 31.12.2025
Tarhanen, Saana
Asiantuntija
jord- och skogsbruksministeriet
Roll: Sekreterare
3.10.2019 – 31.12.2025
Tarhanen, Saana
Asiantuntija
jord- och skogsbruksministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
22.10.2020 – 31.12.2025
Arvonen, Kaj
Toimitusjohtaja
Arvo-Tec Oy
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Halonen, Timo
erityisasiantuntija
jord- och skogsbruksministeriet
Roll: Ägare
18.9.2017 – 31.12.2025
Heikkilä, Mari
Markkinointiviestintäpäällikkö
Nordic Fish Oy
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Helenius, Nina
Yksikönpäällikkö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Roll: Medlem
21.12.2023 – 31.12.2025
Helkimo, Johanna
Erityisasiantuntija
miljöministeriet
Roll: Medlem
21.10.2020 – 31.12.2025
Kantola, Tomi
Liiketoimintajohtaja
Raisio Oyj
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Karjalainen, Timo
Toimitusjohtaja
Laitakarin Kala Oy
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Lankinen, Yrjö
Toimitusjohtaja
Savon Taimen Oy
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Leed, Jorma
Tuotantopäällikkö
Nordic Trout Oy
Roll: Medlem
21.12.2023 – 31.12.2025
Nieminen, Tero
kalatalousasiantuntija
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Roll: Medlem
21.12.2023 – 31.12.2025
Salonen, Ville
Ympäristöneuvos
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Sankelo, Janne
Toimitusjohtaja
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Roll: Medlem
21.12.2023 – 31.12.2025
Timonen, Maria
Vesistöasiantuntija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Roll: Medlem
21.12.2023 – 31.12.2025
Vielma, Jouni
Johtava tutkija
Luonnonvarakeskus
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Viisanen, Jani
Kehittämisen asiantuntija
Metsähallitus
Roll: Medlem
21.10.2020 – 31.12.2025
Vilhunen, Sampsa
Ohjelmapäällikkö
WWF Suomi
Roll: Medlem
18.9.2017 – 31.12.2025
Metsäniemi, Tuomas
Kalatalouden verkostokoordinaattori
Meri- ja kalatalousverkosto
Roll: Sekreterare
18.9.2017 – 3.10.2019
Metsäniemi, Tuomas
Kalatalouden verkostokoordinaattori
Meri- ja kalatalousverkosto
Roll: Kontaktperson för projektet
18.9.2017 – 22.10.2020
Haaranen, Tarja
ympäristöneuvos
miljöministeriet
Roll: Medlem
18.9.2017 – 21.10.2020
Kalliokoski, Okku
Ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Roll: Medlem
21.10.2020 – 21.12.2023
Maukonen, Esko
Kehittämisen asiantuntija
Metsähallitus
Roll: Medlem
18.9.2017 – 21.10.2020
Ranta-aho, Kari
kalatalouspäällikkö
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Roll: Medlem
18.9.2017 – 21.10.2020
Romar, Alf-Håkan
Toimitusjohtaja
Nordic Trout
Roll: Medlem
3.10.2019 – 21.12.2023
Skytén-Suominen, Irja
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Roll: Medlem
18.9.2017 – 21.12.2023
Takkunen, Timo
kalatalouspäällikkö
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Roll: Medlem
18.9.2017 – 21.12.2023
Wideskog, Mirva
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Roll: Medlem
18.9.2017 – 21.12.2023